Composição – CEIPS
ANEXO I – A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 004/2024, DE 09 DE MAIO DE 2024 DA NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DO CEIPS, NO ÂMBITO DA CEARAPREV |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | CERTIFICAÇÃO | VALIDADE CERTIFICAÇÃO |
ORGÃO | CATEGORIA | INÍCIO DE MANDATO |
TÉRMINO DE MANDATO |
FUNDAMENTAÇÃO ESTADUAL Nº 33.758/2020 DO DECRETO |
||||
Paulo Amilcar Proença Sucupira | CP RPPS CGINV I CP RPPS DIRIG I CPA-20 |
17/08/2027 27/11/2027 28/08/2026 |
Cearaprev | Titular | 05/04/2023 | Nato | Art.3º, inciso II | ||||
Adriano Pinheiro dos Santos | CP RPPS DIRIG I CP RPPS CGINV I |
09/11/2027 21/12/2027 |
Cearaprev | Titular | 03/05/2024 | 03/05/2027 | Art.3º, inciso III | ||||
Denilson de Oliveira Adriano | CP RPPS CGINV II CP RPPS CODEL II CPA-20 |
11/01/2027 02/02/2027 02/01/2026 |
Alece | Titular | 01/06/2022 | 01/06/2025 | Art.3º, inciso IV | ||||
Márcio Cardeal Queiroz da Silva | – | – | Sefaz | Titular | 03/05/2023 | 03/05/2026 | Art.3º, inciso V | ||||
Oscar Saldanha do Nascimento | CP RPPS DIRIG I | 27/11/2027 | Cearaprev | Suplente | 03/05/2024 | 03/05/2027 | Art.3º, inciso I | ||||
Antonio Câmara Junior | – | – | Cearaprev | Suplente | 01/09/2023 | 01/09/2026 | Art.3º, inciso II | ||||
Andréa Kelly Silva Duarte | – | – | Cearaprev | Suplente | 01/09/2023 | 01/09/2026 | Art.3º, inciso III | ||||
Marcia Morais Ximenes Mendes | – | – | Seplag | Suplente | 03/05/2024 | 03/05/2027 | Art.3º, inciso IV | ||||
Takeshi Cardoso Koshima | – | – | Sefaz | Suplente | 03/05/2023 | 03/05/2026 | Art.3º, inciso V | ||||
‘
|
Portaria
• Portaria nº 004_2024 – Alteração Membros CEIPS – DOE
• Corrigenda – Portaria nº 004_2024 – Alteração Membros CEIPS – DOE